BUYUKKAYA SIDAR
Informe ejecutivo de BUYUKKAYA SIDAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUYUKKAYA SIDAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURGUER QUALITY SL | Administrador Solidario | 28/03/2024 | |
MAGNATA 2020 SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
EXPRES SNACK BAR SL | Administrador Unico | 09/08/2021 |
VINCULACIONES DE BUYUKKAYA SIDAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUYUKKAYA SIDAR
Empresa: BURGUER QUALITY SL
Administrador Solidario
- Buyukkaya Mithat
- Buyukkaya Sidar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 51, S 8, H A 185302, I/A 3 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: BURGUER QUALITY SL
Administrador Mancomunado
- Buyukkaya Sidar
- Sanchez Selva Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 51, S 8, H A 185302, I/A 3 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: BURGUER QUALITY SL
Administrador Mancomunado
- Buyukkaya Sidar
- Sanchez Selva Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 51, S 8, H A 185302, I/A 2 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03
Empresa: MAGNATA 2020 SL
Administrador Unico
- Buyukkaya Sidar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 89, S 8, H A 169276, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-03
Empresa: MAGNATA 2020 SL
Administrador Solidario
- Buyukkaya Ramazan
- Buyukkaya Sidar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 89, S 8, H A 169276, I/A 2 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-03
Empresa: EXPRES SNACK BAR SL
Administrador Unico
- Buyukkaya Sidar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 217, S 8, H A 136295, I/A 2 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-03
Empresa: MAGNATA 2020 SL
Administrador Solidario
- Buyukkaya Ramazan
- Buyukkaya Sidar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4286 , F 88, S 8, H A 169276, I/A 1 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-03
Información de BUYUKKAYA SIDAR
Mostramos los datos de BUYUKKAYA SIDAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUYUKKAYA SIDAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos