BUTLER KAREN
Informe ejecutivo de BUTLER KAREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUTLER KAREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIVIUM PACKAGING IBERICA SA | Apoderado Solidario | 29/05/2014 | 27/01/2016 |
ARDAGH METAL PACKAGING HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/03/2012 | 08/01/2016 |
ARDAGH METAL PACKAGING HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/05/2014 | 08/01/2016 |
ARDAGH METAL PACKAGING HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 08/01/2016 | |
TRIVIUM PACKAGING IBERICA SA | Apoderado | 02/03/2012 | 29/05/2014 |
VINCULACIONES DE BUTLER KAREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUTLER KAREN
Empresa: ARDAGH METAL PACKAGING IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Butler Karen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963, L 3963, F 166, S 8, H PO 2922, I/A 92 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-36
Empresa: ARDAGH SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Butler Karen
- Butler Karen
- Butterly Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777, L 3777, F 198, S 8, H PO 52763, I/A 11 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-36
Empresa: ARDAGH METAL PACKAGING IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Butler Karen
- Leonard Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963, L 3963, F 162, S 8, H PO 2922, I/A 82 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-36
Empresa: ARDAGH METAL PACKAGING IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3963, L 3963, F 161, S 8, H PO 2922, I/A 81 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-36
Empresa: ARDAGH SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Butler Karen
- Leonard Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777, L 3777, F 196, S 8, H PO 52763, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-36
Empresa: ARDAGH SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Butler Karen
- Butterly Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777, L 3777, F 194, S 8, H PO 52763, I/A 3 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-36
Empresa: ARDAGH METAL PACKAGING IBERICA SA
Apoderado
- Butler Karen
- Butterly Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2947, L 2947, F 224, S 8, H PO 2922, I/A 72 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-36
Información de BUTLER KAREN
Mostramos los datos de BUTLER KAREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUTLER KAREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos