BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTILUS FLOATING SOLUTIONS SL | Apoderado | 25/01/2022 | |
NAUTILUS FLOATING SOLUTIONS SL | Apoderado | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
Empresa: NAUTILUS FLOATING SOLUTIONS SL
Apoderado
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
- Gleize Philippe
- Pedrosa Rebolleda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 126, S 8, H BI 63058, I/A 13 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Liquidador
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 82, S 8, H SS 32370, I/A 7 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-20
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Liquidador
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 82, S 8, H SS 32370, I/A 7 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-20
Empresa: NAUTILUS FLOATING SOLUTIONS SL
Apoderado
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5406 , F 88, S 8, H BI 63058, I/A 4 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 82, S 8, H SS 32370, I/A 6 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Socio Único
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 82, S 8, H SS 32370, I/A 6 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Empresa: M. TORRES OLVEGA INDUSTRIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197, L 146, F 191, S 8, H SO 2240, I/A 28 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-42
Empresa: MTOI WIND TURBINES SL
Apoderado Mancomunado
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 193, S 8, H SO 2240, I/A 31 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-42
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Consejero
- Albistur Marin Francisco Javier (xabier)
- Armendia Azaldegi Eduardo
- Busturia Rodrigo Jesus Maria
- Ibañez Solaberrieta Pedro Maria Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 82, S 8, H SS 32370, I/A 5 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-20
Empresa: AIOBA ENERGY CONSULTANTS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 78, S 8, H SS 32370, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-20
Información de BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA
Mostramos los datos de BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTURIA RODRIGO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos