BUSTOS SEVILLA ANGEL
Informe ejecutivo de BUSTOS SEVILLA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUSTOS SEVILLA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Consejero | 14/04/2014 | 01/12/2015 |
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE SA MUNICIPAL | Consejero | 26/04/2013 | 20/05/2014 |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Consejero | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE BUSTOS SEVILLA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS SEVILLA ANGEL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33917 , F 214, S 8, H M 198921, I/A 33 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Consejero
- Bustos Sevilla Angel
- Fernandez Acedo Esperanza
- Medina Asperilla Monica
- Saez Jimenez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21252 , F 197, S 8, H M 192323, I/A 62 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Consejero
- Bustos Sevilla Angel
- San Jose Platero Miguel
- Santos Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 224, S 8, H M 198921, I/A 29 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Consejero
- Bustos Sevilla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21252 , F 196, S 8, H M 192323, I/A 60 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 222, S 8, H M 198921, I/A 21 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Información de BUSTOS SEVILLA ANGEL
Mostramos los datos de BUSTOS SEVILLA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS SEVILLA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos