BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA | Consejero Delegado Solidario | 07/08/2019 | |
AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA | Consejero | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
Consejero
- Bustos Delgado Francisco Javier
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Delgado Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 9911, I/A 12 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
Consejero
- Bustos Delgado Francisco Javier
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Delgado Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 190, S 8, H MA 9911, I/A 11 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Consejero
- Bustos Delgado Francisco Javier
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 190, S 8, H MA 9911, I/A 11 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Consejero
- Bustos Delgado Francisco Javier
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 189, S 8, H MA 9911, I/A 10 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-29
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Consejero
- Bustos Delgado Jose Antonio
- Bustos Delgado Maria Victoria
- Bustos Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 189, S 8, H MA 9911, I/A 8 (21/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Empresa: AUDIFISA & BUSTOS ASESORES SA
Consejero
Presidente
- Bustos Delgado Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 189, S 8, H MA 9911, I/A 8 (21/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS DELGADO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos