BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
Informe ejecutivo de BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTOS DEL JALON SL | Administrador Unico | 22/05/2020 | 04/01/2024 |
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SELECCION DE PERSONAL SL | Administrador Unico | 18/02/2019 | 19/09/2019 |
VINCULACIONES DE BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL JALON SL
Administrador Unico
- Bustos Brumos Raul- Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 76, S 8, H Z 31070, I/A 4 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-50
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL JALON SL
Administrador Unico
- Bustos Brumos Raul- Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 75, S 8, H Z 31070, I/A 2 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-50
Administrador Unico
- Bustos Brumos Raul- Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 18, S 8, H Z 26794, I/A 6 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-50
Administrador Unico
- Bustos Brumos Raul- Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 18, S 8, H Z 26794, I/A 5 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-50
Información de BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON
Mostramos los datos de BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS BRUMOS RAUL- NELSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos