BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
Informe ejecutivo de BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SELECCION DE PERSONAL SL | Apoderado | 10/02/2023 | |
MANTENIMIENTOS DEL JALON SL | Apoderado | 22/05/2020 | |
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA SELECCION DE PERSONAL SL | Apoderado | 24/04/2020 |
VINCULACIONES DE BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
Apoderado
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 19, S 8, H Z 26794, I/A 9 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-50
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL JALON SL
Apoderado
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 75, S 8, H Z 31070, I/A 3 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-50
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL JALON SL
Administrador Unico
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 75, S 8, H Z 31070, I/A 2 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-50
Apoderado
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 18, S 8, H Z 26794, I/A 7 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-50
Administrador Unico
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 18, S 8, H Z 26794, I/A 4 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-50
Nuevo Socio Único
- Bustos Allende Nelson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 18, S 8, H Z 26794, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-50
Información de BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL
Mostramos los datos de BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS ALLENDE NELSON RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos