BUSTO GARCIA ROBERTO
Informe ejecutivo de BUSTO GARCIA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTO GARCIA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAIKI BILBO SL | Socio Unico | 28/06/2017 | |
JACOBUSTO SL | Apoderado | 21/09/2016 |
VINCULACIONES DE BUSTO GARCIA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTO GARCIA ROBERTO
Empresa: JACOBUSTO SL
Consejero
- Busto Garcia Roberto
- Busto Merodio Andrea
- Iacob Paul
Presidente
- Busto Garcia Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 182, S 8, H BI 68595, I/A 4 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: BAIKI BILBO SL
Socio Único
- Busto Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 134, S 8, H BI 42378, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-48
Empresa: JACOBUSTO SL
Apoderado
- Busto Garcia Roberto
- Busto Merodio Andrea
- Iacob Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 181, S 8, H BI 68595, I/A 2 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-48
Empresa: JACOBUSTO SL
Consejero
- Busto Garcia Roberto
- Busto Merodio Andrea
- Iacob Paul
Presidente
- Busto Garcia Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 178, S 8, H BI 68595, I/A 1 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-48
Información de BUSTO GARCIA ROBERTO
Mostramos los datos de BUSTO GARCIA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTO GARCIA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos