BUSTO DURAN MARINA
Informe ejecutivo de BUSTO DURAN MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUSTO DURAN MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORAY GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 05/02/2019 | |
NAMES EUROPE AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Administrador Unico | 04/10/2018 | |
ORANGO CONSULTORES SL | Socio Unico | 26/08/2010 | |
ORANGO CONSULTORES SL | Administrador Unico | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE BUSTO DURAN MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTO DURAN MARINA
Administrador Solidario
- Barrio Fuente Fernando
- Busto Duran Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38705 , F 81, S 8, H M 688196, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Administrador Unico
- Busto Duran Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25460 , F 220, S 8, H M 458723, I/A 14 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: ANCORA COMISARIOS DE AVERIAS SL
Administrador Solidario
- Busto Duran Marina
- Manzano Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21627 , F 44, S 8, H M 384897, I/A 3 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Empresa: ANCORA COMISARIOS DE AVERIAS SL
Administrador Solidario
- Busto Duran Marina
- Manzano Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21627 , F 44, S 8, H M 384897, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: GESGAMA SL
Administrador Solidario
- Busto Duran Marina
- Manzano Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8192 , F 22, S 8, H M 132177, I/A 4 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Empresa: ORANGO CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Busto Duran Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24050 , F 112, S 8, H M 432041, I/A 3 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Empresa: ORANGO CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Barrio Fuente Fernando
- Busto Duran Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24050 , F 112, S 8, H M 432041, I/A 3 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Empresa: ORANGO CONSULTORES SL
Socio Único
- Busto Duran Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24050 , F 112, S 8, H M 432041, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Información de BUSTO DURAN MARINA
Mostramos los datos de BUSTO DURAN MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTO DURAN MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos