BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
Informe ejecutivo de BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAINFER SL | Administrador Unico | 25/10/2023 | |
BUSOR SL | Apoderado | 20/05/2010 | |
HUMAR GREEN SL | Apoderado | 05/03/2010 | |
RAINFER SL | Apoderado | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
Empresa: RAINFER SL
Administrador Unico
- Bustelo Ortiz De Urbina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18203 , F 22, S 8, H M 315209, I/A 5 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: BUSOR SL
Apoderado
- Bustelo Ortiz De Urbina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8453 , F 19, S 8, H M 136178, I/A 7 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Empresa: HUMAR GREEN SL
Apoderado
- Bustelo Ortiz De Urbina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27129 , F 41, S 8, H M 488742, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-28
Empresa: RAINFER SL
Apoderado
- Bustelo Ortiz De Urbina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18203 , F 21, S 8, H M 315209, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Información de BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA
Mostramos los datos de BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTELO ORTIZ DE URBINA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos