BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
Informe ejecutivo de BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSERVIC-GROUP 2000 SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
NANOCELULOSA FOROPADE SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2019 | |
INVERSIONES TASUGOLF SL | Apoderado | 17/05/2019 | |
INVERSIONES TASUGOLF SL | Administrador Unico | 29/01/2019 | |
INVERSIONES FOROPADE SL | Miem.Com.Ej. | 26/07/2017 | |
INVERSIONES FOROPADE SL | Vicepresidente Comite Ejecutivo | 26/07/2017 | |
INVERSIONES FOROPADE SL | Vicepresidente | 04/05/2017 | |
INVERSIONES FOROPADE SL | Consejero | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
Empresa: INDUSERVIC-GROUP 2000 SL
Administrador Unico
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 257807, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: NANOCELULOSA FOROPADE SL
Administrador Mancomunado
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767 , F 125, S 8, H BI 71508, I/A 2 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: INVERSIONES TASUGOLF SL
Apoderado
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830 , F 134, S 8, H BI 72860, I/A 2 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-48
Empresa: INVERSIONES TASUGOLF SL
Administrador Unico
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830 , F 129, S 8, H BI 72860, I/A 1 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
Empresa: INVERSIONES FOROPADE SL
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689 , F 168, S 8, H BI 69794, I/A 2 . (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-48
Empresa: INVERSIONES FOROPADE SL
Consejero
- Bustamante Zorrilla Miguel
- Calavia Collazos Jesus
- De Oraa Gil Gabriel
- Del Rio Caballero Maria Pilar
- Flores Mazas Carlos
- Garcia-ramal Perez-yarza Enrique
- Gomez Bilbao Alfonso Maria
- Palomino Bilbao Enrique
- Ruiz De Arriaga Remirez Juan Jose
- Sainz De Diego Hector
- Sainz Murillo Fernando Ignacio
- Urcelay Zaldua Francisco Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bustamante Zorrilla Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5689 , F 163, S 8, H BI 69794, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Información de BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL
Mostramos los datos de BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTAMANTE ZORRILLA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos