BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINCE DOCE SEVILLA 18 SL | Administrador Unico | 11/11/2011 |
VINCULACIONES DE BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
Empresa: QUINCE DOCE SEVILLA 18 SL
Administrador Unico
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5281 , F 13, S 8, H SE 87289, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-41
Empresa: SURCOLOR OPTICA SA
Administrador Unico
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 8, S 8, H SE 11951, I/A 15 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: SURCOLOR OPTICA SA
Consejero Delegado
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Consejero
- Bustamante Gaitan Antonio
- Bustamante Gaitan Elena
- Bustamante Leon Antonio Manuel
- Bustamante Leon Jesus
Presidente
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 8, S 8, H SE 11951, I/A 15 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: SURCOLOR SA
Administrador Unico
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 132, S 8, H SE 12596, I/A 16 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: SURCOLOR SA
Consejero Delegado
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Consejero
- Bustamante Gaitan Antonio
- Bustamante Gaitan Elena
- Bustamante Leon Antonio Manuel
- Bustamante Leon Jesus
Presidente
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 132, S 8, H SE 12596, I/A 16 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: SEVICOLOR SL
Administrador Unico
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 183, S 8, H SE 2950, I/A 6 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-41
Empresa: SURCOLOR SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 130, S 8, H SE 12596, I/A 14 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-41
Empresa: SURCOLOR OPTICA SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 6, S 8, H SE 11951, I/A 13 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-41
Empresa: SURCOLOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bustamante Leon Antonio Manuel
- Bustamante Leon Jesus
- Castilla Bustamante Manuel Rafael
Presidente
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 129, S 8, H SE 12596, I/A 13 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-41
Empresa: SURCOLOR OPTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bustamante Leon Antonio Manuel
- Bustamante Leon Jesus
- Castilla Bustamante Manuel Rafael
Presidente
- Bustamante Leon Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 5, S 8, H SE 11951, I/A 12 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-41
Información de BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTAMANTE LEON ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos