BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
Informe ejecutivo de BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONICA BUSTAMANTE ARQUITECTURA DE INTERIORES SL | Administrador Unico | 26/03/2018 | |
PAMAMOAN SL | Administrador Unico | 15/04/2016 |
VINCULACIONES DE BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
Empresa: MARBUSA HOMES SL
Administrador Unico
- Bustamante Garay Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36367 , F 118, S 8, H M 653367, I/A 3 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Administrador Unico
- Bustamante Garay Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37385 , F 107, S 8, H M 666563, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Empresa: MARBUSA HOMES SL
Administrador Unico
- Bustamante Garay Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36367 , F 115, S 8, H M 653367, I/A 1 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: PAMAMOAN SL
Administrador Unico
- Bustamante Garay Monica Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34529 , F 9, S 8, H M 621046, I/A 1 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Información de BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA
Mostramos los datos de BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTAMANTE GARAY MONICA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos