BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
Informe ejecutivo de BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES Y LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2018 | |
ALFA INTEGRAL DE SERVICIOS SL | Apoderado | 15/01/2018 | |
ARAMIS INFORMATICOS SL | Apoderado | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
Empresa: INMUEBLES Y LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Busquets Puig Domenech Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24454 , F 72, S 8, H M 13993, I/A 60 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: ALFA INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Apoderado
- Busquets Puig Domenech Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11241 , F 217, S 8, H M 176791, I/A 31 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: ARAMIS INFORMATICOS SL
Apoderado
- Busquets Puig Domenech Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14076 , F 105, S 8, H M 231169, I/A 16 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Información de BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO
Mostramos los datos de BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSQUETS PUIG DOMENECH JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos