BUSQUETS I TARRATS JOSEP
Informe ejecutivo de BUSQUETS I TARRATS JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUSQUETS I TARRATS JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAHEMA VENTURE SL | Administrador Unico | 12/05/2023 |
VINCULACIONES DE BUSQUETS I TARRATS JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSQUETS I TARRATS JOSEP
Empresa: NAHEMA VENTURE SL
Administrador Unico
- Busquets I Tarrats Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054 , F 46, S 8, H T 52381, I/A 3 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-43
Empresa: CINGLES BLAUS SL
Administrador Unico
- Busquets I Tarrats Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 127, S 8, H T 23863, I/A 7 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-43
Empresa: CINGLES BLAUS SL
Administrador Unico
- Busquets I Tarrats Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 126, S 8, H T 23863, I/A 5 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-43
Empresa: EXAGRIMONT SL
Apoderado Solidario
- Busquets I Tarrats Josep
- Busquets Tarrats Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 171, S 8, H T 32568, I/A 4 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-43
Empresa: MATIC ORIGINAL SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Busquets I Tarrats Josep
- Gil I Dolcet Ernest
- Gil I Dolcet Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 55, S 8, H T 37432, I/A 3 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-43
Información de BUSQUETS I TARRATS JOSEP
Mostramos los datos de BUSQUETS I TARRATS JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSQUETS I TARRATS JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos