BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
Informe ejecutivo de BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICA 84 SL | Auditor | 29/12/2023 |
VINCULACIONES DE BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
Empresa: TECNICA 84 SL
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 84, S 8, H T 8042, I/A 21 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-43
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 84, S 8, H T 11402, I/A 55 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-43
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 83, S 8, H T 11402, I/A 51 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-43
Empresa: STS INVERSIONS SL
Auditor de Cuentas Consolidado
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 179, S 8, H T 2640, I/A 25 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-43
Empresa: CV MEDICA SL
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 15, S 8, H T 1125, I/A 21 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-43
Empresa: PIENSOS BORRAS SL
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 148, S 8, H T 3517, I/A 43 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-43
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 42, S 8, H T 11402, I/A 23 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: PENEDES DISTRIBUCION ALIMENTARIA SA
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 119, S 8, H T 31990, I/A 8 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-43
Empresa: JOAQUIN OLIVA SA
Auditor
- Busquets Estudi Juridic Economistes I Auditors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1927 , F 78, S 8, H T 4391, I/A 52 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-43
Información de BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS
Mostramos los datos de BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSQUETS ESTUDI JURIDIC ECONOMISTES I AUDITORS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos