BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
Informe ejecutivo de BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABBIAMO PROPRIETA SL | Administrador Unico | 20/08/2024 | |
RIGORE SPORTS SL | Administrador Solidario | 16/05/2024 | |
INFLUENCER NETWORK SL | Socio Unico | 08/06/2022 | |
INFLUENCER NETWORK SL | Administrador Unico | 08/06/2022 |
VINCULACIONES DE BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
Empresa: ABBIAMO PROPRIETA SL
Administrador Unico
- Buschmann De La Rua Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830503, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: RIGORE SPORTS SL
Administrador Solidario
- Buschmann De La Rua Rodrigo
- Del Amo Anton Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821751, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: INFLUENCER NETWORK SL
Administrador Unico
- Buschmann De La Rua Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38323 , F 47, S 8, H M 681858, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: INFLUENCER NETWORK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Buschmann De La Rua Rodrigo
- Negro Muñoz Isabel
- Ramilo Rodriguez De Robles Antonio
Presidente
- Buschmann De La Rua Rodrigo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38323 , F 47, S 8, H M 681858, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: INFLUENCER NETWORK SL
Socio Único
- Buschmann De La Rua Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38323 , F 47, S 8, H M 681858, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: INFLUENCER NETWORK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Buschmann De La Rua Rodrigo
- Negro Muñoz Isabel
- Ramilo Rodriguez De Robles Antonio
Presidente
- Buschmann De La Rua Rodrigo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38323 , F 43, S 8, H M 681858, I/A 1 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Información de BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO
Mostramos los datos de BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSCHMANN DE LA RUA RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos