BURZACO BUUS LARS ERIC
Informe ejecutivo de BURZACO BUUS LARS ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BURZACO BUUS LARS ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLASER GESTION SL | Administrador Unico | 28/01/2011 | 30/01/2020 |
BURGASA GESTION SL | Administrador Unico | 12/04/2010 | 30/01/2020 |
ISLASER GESTION SL | Liquidador | 30/01/2020 | 30/01/2020 |
BURGASA GESTION SL | Liquidador | 30/01/2020 | 30/01/2020 |
SKYJET GESTION SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2012 | |
SKYJET GESTION SL | Liquidador | 19/12/2012 | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE BURZACO BUUS LARS ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURZACO BUUS LARS ERIC
Empresa: BURGASA GESTION SL
Liquidador
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27628 , F 162, S 8, H M 497881, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: BURGASA GESTION SL
Administrador Unico
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27628 , F 162, S 8, H M 497881, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: ISLASER GESTION SL
Liquidador
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28455 , F 219, S 8, H M 512366, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: ISLASER GESTION SL
Administrador Unico
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28455 , F 219, S 8, H M 512366, I/A 3 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: SKYJET GESTION SL
Liquidador
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 127, S 8, H M 449931, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: SKYJET GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Burzaco Buus Lars Eric
- Gavilan Pimentel Eduardo
- Velasco Gimenez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24987 , F 127, S 8, H M 449931, I/A 2 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
Empresa: ISLASER GESTION SL
Administrador Unico
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28455 , F 215, S 8, H M 512366, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: BURGASA GESTION SL
Administrador Unico
- Burzaco Buus Lars Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27628 , F 158, S 8, H M 497881, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de BURZACO BUUS LARS ERIC
Mostramos los datos de BURZACO BUUS LARS ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURZACO BUUS LARS ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos