BURRULL CALVO JAUME
Informe ejecutivo de BURRULL CALVO JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURRULL CALVO JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCOLA SUPERIOR ESART SA | Liquidador | 04/02/2021 | |
PROMOCIONES PERALTA DE LA SAL 2006 SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
QUITXALLA STARS SL | Liquidador | 23/11/2020 | |
SA DE TEJIDOS SANITARIOS | Liquidador | 17/09/2019 |
VINCULACIONES DE BURRULL CALVO JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURRULL CALVO JAUME
Empresa: ESCOLA SUPERIOR ESART SA
Liquidador
- Burrull Calvo Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41542 , F 98, S 8, H B 388170, I/A 9 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
Administrador Unico
- Burrull Calvo Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38668 , F 183, S 8, H B 330848, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: QUITXALLA STARS SL
Liquidador
- Burrull Calvo Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41780 , F 54, S 8, H B 201336, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: SA DE TEJIDOS SANITARIOS
Liquidador
- Burrull Calvo Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6597, L 5879, F 30, S 3, H 17287, I/A 17 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Información de BURRULL CALVO JAUME
Mostramos los datos de BURRULL CALVO JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURRULL CALVO JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos