BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
Informe ejecutivo de BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENAULT ESPAÑA SA | Consejero | 31/07/2019 | 23/05/2022 |
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Consejero | 25/07/2019 | 19/03/2021 |
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Presidente | 25/07/2019 | 19/03/2021 |
VINCULACIONES DE BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Consejero
- Buros Philippe Jean Claude
- Fricker Delbos Clotilde Stephanie
- Plaza Arregui Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 130, S 8, H VA 240, I/A 981 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Buros Philippe Jean Claude
- Lecerf Geraud
- Mesic Jean Pierre
- Piquet Vincent Francois
Presidente
- Buros Philippe Jean Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 14, S 8, H VA 4629, I/A 347 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Consejero
- Buros Philippe Jean Claude
- Mesic Jean Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 105, S 8, H VA 240, I/A 915 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Buros Philippe Jean Claude
- Mesic Jean Pierre
Presidente
- Buros Philippe Jean Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 1, S 8, H VA 4629, I/A 313 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-47
Información de BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE
Mostramos los datos de BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUROS PHILIPPE JEAN CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos