BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
Informe ejecutivo de BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARALMA STYLE SL | Socio Unico | 04/09/2020 | |
ALMA STYLE GROUP PROFESSIONAL SL | Socio Unico | 30/08/2012 | |
ALMA STYLE GROUP PROFESSIONAL SL | Administrador Unico | 30/08/2012 |
VINCULACIONES DE BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
Empresa: MARALMA STYLE SL
Socio Único
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 164, S 8, H CA 57004, I/A 1 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-11
Empresa: DISTRALLE JEREZ SL
Liquidador
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 135, S 8, H CA 44396, I/A 3 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-11
Empresa: DISTRALLE JEREZ SL
Administrador Unico
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Liquidador
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 135, S 8, H CA 44396, I/A 3 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-11
Empresa: DISTRALLE JEREZ SL
Administrador Unico
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 133, S 8, H CA 44396, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-11
Empresa: ALMA STYLE GROUP PROFESSIONAL SL
Administrador Unico
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 77, S 8, H CA 43797, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-11
Empresa: ALMA STYLE GROUP PROFESSIONAL SL
Socio Único
- Buriola Garoz Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 77, S 8, H CA 43797, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-11
Información de BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL
Mostramos los datos de BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURIOLA GAROZ RAFAEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos