BURILLO SANCHO MARIA ELENA
Informe ejecutivo de BURILLO SANCHO MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURILLO SANCHO MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ARMARIO TURQUESA SL | Administrador Solidario | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE BURILLO SANCHO MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURILLO SANCHO MARIA ELENA
Empresa: EL ARMARIO TURQUESA BENIDORM SL
Administrador Solidario
- Burillo Sancho Maria Elena
- Montoliu Molina Cristina
- Sancho Piñol Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 25, S 8, H A 145557, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-03
Empresa: EL ARMARIO TURQUESA BENIDORM SL
Administrador Solidario
- Burillo Sancho Maria Elena
- Montoliu Molina Cristina
- Sancho Piñol Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 25, S 8, H A 145557, I/A 1 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-03
Empresa: EL ARMARIO TURQUESA SL
Administrador Solidario
- Burillo Sancho Maria Elena
- Sancho Piñol Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3739 , F 102, S 8, H A 137855, I/A 1 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-03
Información de BURILLO SANCHO MARIA ELENA
Mostramos los datos de BURILLO SANCHO MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURILLO SANCHO MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos