BURILLO AZCARRAGA EMILIO
Informe ejecutivo de BURILLO AZCARRAGA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURILLO AZCARRAGA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVOLI PROPERTIES SPAIN SL | Administrador Unico | 25/04/2023 | |
RIVOLI PROPERTIES SPAIN SL | Socio Unico | 26/08/2021 | |
PRODUCCIONES APOSTOL SANTIAGO SL | Administrador Unico | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE BURILLO AZCARRAGA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURILLO AZCARRAGA EMILIO
Empresa: RIVOLI PROPERTIES SPAIN SL
Administrador Unico
- Burillo Azcarraga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27058 , F 89, S 8, H M 487612, I/A 7 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
Empresa: RIVOLI PROPERTIES SPAIN SL
Nuevo Socio Único
- Burillo Azcarraga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27058 , F 88, S 8, H M 487612, I/A 5 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Empresa: TELEVISION POPULAR DE GUADALAJARA SA
Consejero
- Burillo Azcarraga Emilio
- Rico-zorrilla Egnatz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 119, S 8, H GU 5253, I/A 7 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-16-19
Consejero Delegado
Consejero
- Burillo Azcarraga Emilio
- Coronel De Palma Y Martinez Agullo Alfonso
- Diaz-bernardo Navarro Juan
- Fundacion Universitaria San Pablo C E U
- Gil Tamayo Jose Maria
- Gimenez Barriocanal Fernando
- GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA
- Juarez Garcia Gasco Tomas
- Moreno Peral Isaac
- Ortuño Morente Juan Pedro
- Perez Del Puerto Rodriguez Rafael
- SPINNAKER INVEST SCR SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 57, S 8, H M 143143, I/A 47 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
Empresa: TELEVISION POPULAR DE GUADALAJARA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 118, S 8, H GU 5253, I/A 5 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-19
Consejero Delegado Mancomunado
- Burillo Azcarraga Emilio
- Gonzalez Del Yerro Valdes Jenaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 53, S 8, H M 143143, I/A 39 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Presidente
- Burillo Azcarraga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 52, S 8, H M 143143, I/A 37 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Burillo Azcarraga Emilio
- Gonzalez Del Yerro Valdes Jenaro
Presidente
- Burillo Azcarraga Emilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 52, S 8, H M 143143, I/A 36 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Consejero
- Burillo Azcarraga Emilio
- Gimenez Barriocanal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17359 , F 167, S 8, H M 143143, I/A 35 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Empresa: PRODUCCIONES APOSTOL SANTIAGO SL
Administrador Unico
- Burillo Azcarraga Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27165 , F 144, S 8, H M 489404, I/A 1 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Información de BURILLO AZCARRAGA EMILIO
Mostramos los datos de BURILLO AZCARRAGA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURILLO AZCARRAGA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos