BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
Informe ejecutivo de BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS EDYAL SL | Apoderado Solidario | 03/08/2016 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 89 SL | Apoderado Solidario | 03/08/2016 |
VINCULACIONES DE BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 89 SL
Apoderado Solidario
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 200, S 8, H B 1529, I/A 12 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: TECNICAS EDYAL SL
Apoderado Solidario
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 88, S 8, H B 172632, I/A 6 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: TECNICAS EDYAL SL
Administrador Unico
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 88, S 8, H B 172632, I/A 5 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
Empresa: TECNICAS EDYAL SL
Administrador Unico
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 88, S 8, H B 172632, I/A 4 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 89 SL
Administrador Solidario
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 199, S 8, H B 1529, I/A 10 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 89 SL
Administrador Solidario
- Burgui Aldave Juan Maria
- Burgui Moreiro Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 199, S 8, H B 1529, I/A 9 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 89 SL
Administrador
- Burgui Aldave Eloy
- Burgui Aldave Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 199, S 8, H B 1529, I/A 9 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Información de BURGUI ALDAVE JUAN MARIA
Mostramos los datos de BURGUI ALDAVE JUAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUI ALDAVE JUAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos