BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
Informe ejecutivo de BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT SA | Consejero Delegado | 13/07/2009 | 04/12/2013 |
RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT SA | Consejero | 13/07/2009 | 04/12/2013 |
RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT SA | Presidente | 13/07/2009 | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
Empresa: RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT SA
Presidente
- Burguet Verde Gustavo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 3, S 8, H AS 40086, I/A 3 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-33
Empresa: RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT SA
Consejero Delegado
- Burguet Verde Gustavo Antonio
Consejero
- Burguet Verde Gustavo Antonio
- Diego Liedo Susana
- Fernandez Gonzalez Covadonga
Presidente
- Burguet Verde Gustavo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 1, S 8, H AS 40086, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-33
Información de BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO
Mostramos los datos de BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUET VERDE GUSTAVO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos