BURGUES ZANUY ARACELI
Informe ejecutivo de BURGUES ZANUY ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGUES ZANUY ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS Y PRODUCTOS DE LA TIERRA DEL NEVALO SL | Administrador Unico | 08/06/2016 |
VINCULACIONES DE BURGUES ZANUY ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUES ZANUY ARACELI
Administrador Unico
- Burgues Zanuy Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 154, S 8, H CO 31708, I/A 5 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-14
Administrador Unico
- Burgues Zanuy Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 153, S 8, H CO 31708, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-14
Administrador Unico
- Burgues Zanuy Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 153, S 8, H CO 31708, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-14
Administrador Mancomunado
- Burgues Zanuy Araceli
- Custodio Carrillo Francisco
- Pulido Lopera Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 153, S 8, H CO 31708, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-14
Administrador Mancomunado
- Burgues Zanuy Araceli
- Custodio Carrillo Francisco
- Pulido Lopera Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 151, S 8, H CO 31708, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-14
Información de BURGUES ZANUY ARACELI
Mostramos los datos de BURGUES ZANUY ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUES ZANUY ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos