BURGUES CANELA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de BURGUES CANELA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGUES CANELA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOBUR SL | Apoderado Solidario | 29/12/2017 | |
ALENDIR PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE BURGUES CANELA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUES CANELA MARIA CARMEN
Empresa: ALENDIR PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Burgues Canela Maria Carmen
- Torrelles Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 33, S 8, H L 18291, I/A 5 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-25
Empresa: TOBUR SL
Apoderado Solidario
- Burgues Canela Maria Carmen
- Torrelles Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 109, S 8, H L 18378, I/A 9 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-25
Empresa: TOBUR SL
Administrador Solidario
- Burgues Canela Maria Carmen
- Torrelles Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 108, S 8, H L 18378, I/A 8 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-25
Empresa: ALENDIR PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Burgues Canela Maria Carmen
- Torrelles Pla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 32, S 8, H L 18291, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
Información de BURGUES CANELA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de BURGUES CANELA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUES CANELA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos