BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
Informe ejecutivo de BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURMAR SWEETS SL | Administrador Unico | 03/08/2016 | |
EL OLIVAR DE LA HUERTA SL | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
MARYBUR SL | Apoderado Solidario | 01/10/2015 |
VINCULACIONES DE BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
Empresa: BURMAR COMERCIAL SL
Apoderado
- Burgueño Marquez Eva Cristina
- Burgueño Marquez Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7385 , F 121, S 8, H M 119504, I/A 12 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: PRODUCTOS FLAGGOLOSINAS SL
Apoderado
- Burgueño Marquez Eva Cristina
- Burgueño Marquez Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14081 , F 131, S 8, H M 231284, I/A 10 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: INDUSTRIAS BURMAR SL
Apoderado
- Burgueño Marquez Eva Cristina
- Burgueño Marquez Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24081 , F 52, S 8, H M 140029, I/A 13 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: OLEOGUADIANA SL
Apoderado Solidario
- Burgueño Marquez Coronada-purificacion
- Burgueño Marquez Eva Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 152, S 8, H BA 9225,BA , I/ 14 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-06
Empresa: BURMAR SWEETS SL
Administrador Unico
- Burgueño Marquez Eva Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 22, S 8, H BA 27674, I/A 2 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-06
Empresa: EL OLIVAR DE LA HUERTA SL
Administrador Unico
- Burgueño Marquez Eva Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 98, S 8, H BA 21256, I/A 3 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-06
Empresa: MARYBUR SL
Apoderado Solidario
- Burgueño Marquez Coronada-purificacion
- Burgueño Marquez Eva Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4971 , F 218, S 8, H M 81284, I/A 10 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Empresa: OLEOGUADIANA SL
Apoderado Solidario
- Burgueño Marquez Coronada-purificacion
- Burgueño Marquez Eva Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 151, S 8, H BA 9225,BA , I/ 12 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-06
Información de BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA
Mostramos los datos de BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUEÑO MARQUEZ EVA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos