BURGOS MORENO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BURGOS MORENO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGOS MORENO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTOS URBANOS FEMUR SL | Administrador Unico | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE BURGOS MORENO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS MORENO MARIA DOLORES
Apoderado
Soc.Prof.
- Burgos Moreno Maria Dolores
- Villar Chicano Inocencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 54, S 8, H MA 35346, I/A 5 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Administrador Unico
- Burgos Moreno Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 54, S 8, H MA 35346, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: EQUIPAMIENTOS URBANOS FEMUR SL
Administrador Unico
- Burgos Moreno Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 2, S 8, H SE 33865, I/A 4 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-41
Administrador Unico
- Burgos Moreno Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 53, S 8, H MA 35346, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de BURGOS MORENO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BURGOS MORENO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS MORENO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos