BURGOS CAZEAUX NATALIA
Informe ejecutivo de BURGOS CAZEAUX NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGOS CAZEAUX NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MANASEL SL | Apoderado | 17/02/2022 | |
INMOBILIARIA DE LA RIBERA SA | Consejero | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE BURGOS CAZEAUX NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS CAZEAUX NATALIA
Empresa: INVERSIONES MANASEL SL
Apoderado
- Burgos Cazeaux Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 49, S 8, H NA 23426, I/A 5 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-31
Empresa: PEQUEÑO IGLOO SL
Administrador Mancomunado
- Burgos Cazeaux Natalia
- Padros Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20932 , F 26, S 8, H M 371180, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: INMOBILIARIA DE LA RIBERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgos Cazeaux Natalia
- Burgos Martinez Mario
- Jimenez Caballero Inmaculada
- Malo Segura Francisco Javier
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 21, S 8, H NA 4880, I/A 17 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-31
Empresa: INMOBILIARIA DE LA RIBERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgos Cazeaux Natalia
- Burgos Martinez Mario
- Jimenez Caballero Inmaculada
- Malo Segura Francisco Javier
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 21, S 8, H NA 4880, I/A 17 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-31
Empresa: INMOBILIARIA DE LA RIBERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgos Cazeaux Natalia
- Burgos Martinez Mario
- Jimenez Caballero Inmaculada
- Malo Segura Francisco Javier
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 21, S 8, H NA004880, I/A00016 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-31
Empresa: INMOBILIARIA DE LA RIBERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Burgos Cazeaux Natalia
- Burgos Martinez Mario
- Jimenez Caballero Inmaculada
- Malo Segura Francisco Javier
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 21, S 8, H NA004880, I/A00016 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-31
Información de BURGOS CAZEAUX NATALIA
Mostramos los datos de BURGOS CAZEAUX NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS CAZEAUX NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos