BURGOS BRAVO GERARDO
Informe ejecutivo de BURGOS BRAVO GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURGOS BRAVO GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RURAL CANARIAS DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 31/12/2015 | 23/05/2024 |
RURAL CANARIAS DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 22/05/2024 | |
EDIFICIO ALBAREDA 15 SL | Consejero | 29/09/2023 |
VINCULACIONES DE BURGOS BRAVO GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS BRAVO GERARDO
Empresa: RURAL CANARIAS DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Burgos Bravo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34376, I/A 2 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-06
Empresa: EDIFICIO ALBAREDA 15 SL
Consejero
- Burgos Bravo Gerardo
- Iuliana Fatu Monica
- Santana Rosa Jose Manuel
- Santana Rosa Roman Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 106, S 8, H GC 26405, I/A 9 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-35
Empresa: RURAL CANARIAS DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Burgos Bravo Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 102, S 8, H GC 50514, I/A 1 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-35
Información de BURGOS BRAVO GERARDO
Mostramos los datos de BURGOS BRAVO GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS BRAVO GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos