BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSOL IBERICA SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
GRUSOL LOGISTICA SL | Administrador Unico | 05/02/2018 | |
INEXSUR SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 27/05/2013 |
VINCULACIONES DE BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
Empresa: INVERSOL IBERICA SL
Administrador Unico
- Burgos Baena Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7163 , F 164, S 8, H SE133189, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-41
Empresa: GRUSOL LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Burgos Baena Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 129, S 8, H SE 96681, I/A 6 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-41
Empresa: TRANSPASARELA SRL
Administrador Unico
- Burgos Baena Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 127, S 8, H SE 3395, I/A 5 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-41
Información de BURGOS BAENA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de BURGOS BAENA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS BAENA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos