BURGOS ALGAR VICENTE
Informe ejecutivo de BURGOS ALGAR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURGOS ALGAR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIRACE SA | Administrador Mancomunado | 03/02/2021 | |
SIRACE SA | Administrador Mancomunado | 07/01/2016 | |
SIRACE SA | Administrador Mancomunado | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE BURGOS ALGAR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS ALGAR VICENTE
Empresa: SIRACE SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45136 , F 71, S 8, H B 69148, I/A 12 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: MILAN PUNT SL
Administrador Unico
- Burgos Algar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20912 , F 112, S 8, H B 14201, I/A 9 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: MAQUILA PUNT SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 122, S 8, H B 42618, I/A 13 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Empresa: MAQUILA PUNT SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 122, S 8, H B 42618, I/A 12 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: MAQUILA PUNT SA
Administrador Solidario
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 122, S 8, H B 42618, I/A 12 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: SIRACE SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 151, S 8, H B 69148, I/A 11 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: MAQUILA PUNT SA
Administrador Solidario
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 122, S 8, H B 42618, I/A 10 N (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: MAQUILA PUNT SA
Administrador Solidario
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34492 , F 122, S 8, H B 42618, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: SIRACE SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Puig Mollet Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 151, S 8, H B 69148, I/A 10 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: SIRACE SA
Administrador Mancomunado
- Burgos Algar Vicente
- Mollet Gibert Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 151, S 8, H B 69148, I/A 10 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Información de BURGOS ALGAR VICENTE
Mostramos los datos de BURGOS ALGAR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS ALGAR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos