BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL BURGOS SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 24/04/2024 | |
MIGUEL BURGOS SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 24/04/2024 |
VINCULACIONES DE BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Burgos Aguilera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7571 , F 1, S 8, H SE144341, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Socio Único
- Burgos Aguilera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7571 , F 1, S 8, H SE144341, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Empresa: TRANSPORTES LA ALCAPARROSA SL
Administrador Solidario
- Burgos Aguilera Miguel Angel
- Burgos Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5320 , F 206, S 8, H SE 88267, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-41
Empresa: TRANSPORTES LA ALCAPARROSA SL
Administrador Solidario
- Burgos Aguilera Miguel Angel
- Burgos Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5320 , F 204, S 8, H SE 88267, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-41
Información de BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS AGUILERA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos