BURGER ARMIN
Informe ejecutivo de BURGER ARMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURGER ARMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN TRACK SL | Consejero | 10/06/2019 | 08/05/2024 |
COSTA D'EN BLANES INVESTMENTS SL | Socio Unico | 06/04/2010 | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE BURGER ARMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGER ARMIN
Empresa: GREEN TRACK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 107, S 8, H PM 75340, I/A 11 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: GREEN TRACK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813 , F 205, S 8, H PM 75340, I/A 9 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: COSTA D'EN BLANES INVESTMENTS SL
Socio Único
- Burger Armin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 180, S 8, H PM 65512, I/A 1 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-07
Información de BURGER ARMIN
Mostramos los datos de BURGER ARMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGER ARMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos