BURGAYA CORNET MARC
Informe ejecutivo de BURGAYA CORNET MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BURGAYA CORNET MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURGUI MOTOS MALLORCA 2021 SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | |
BURGUI MOTOS MALLORCA 2021 SL | Socio Unico | 17/05/2021 | |
POWER JAPAN SL | Administrador Unico | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE BURGAYA CORNET MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGAYA CORNET MARC
Empresa: BURGUI MOTOS MALLORCA 2021 SL
Administrador Unico
- Burgaya Cornet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 93, S 8, H PM 91107, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Empresa: BURGUI MOTOS MALLORCA 2021 SL
Socio Único
- Burgaya Cornet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 93, S 8, H PM 91107, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Empresa: POWER JAPAN SL
Administrador Unico
- Burgaya Cornet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 85, S 8, H PM 61038, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-07
Empresa: POWER JAPAN SL
Administrador Solidario
- Burgaya Cornet Marc
- Genovart Rossello Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 85, S 8, H PM 61038, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-07
Empresa: POWER JAPAN SL
Administrador Solidario
- Burgaya Cornet Marc
- Genovart Rossello Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 85, S 8, H PM 61038, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-07
Empresa: POWER JAPAN SL
Administrador Solidario
- Burgaya Cornet Marc
- Del Barrio Fabregat Jaime
- Genovart Rossello Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2324 , F 85, S 8, H PM 61038, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-07
Información de BURGAYA CORNET MARC
Mostramos los datos de BURGAYA CORNET MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGAYA CORNET MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos