BURGARD LOUIS - ROCH
Informe ejecutivo de BURGARD LOUIS - ROCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGARD LOUIS - ROCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS TORRES DE COTILLAS FOTOVOLTAICA SL | Apoderado | 26/04/2023 | |
INFRANITY SPAIN INVESTMENTS 1 SL | Apoderado | 06/03/2023 |
VINCULACIONES DE BURGARD LOUIS - ROCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGARD LOUIS - ROCH
Apoderado
- Burgard Louis - Roch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38369 , F 62, S 8, H M 682675, I/A 7 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: INFRANITY SPAIN INVESTMENTS 1 SL
Apoderado
- Bellec Dominique
- Burgard Louis - Roch
- De La Selle Alban
- Rey Micolau Carlos
- Vallen Trujillo Marta Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 75, S 8, H M 767650, I/A 9 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA
Consejero
- Burgard Louis - Roch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36752 , F 63, S 8, H M 36507, I/A 150 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Empresa: GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA
Consejero
- Burgard Louis - Roch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18227 , F 206, S 8, H M 36507, I/A 132 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Información de BURGARD LOUIS - ROCH
Mostramos los datos de BURGARD LOUIS - ROCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGARD LOUIS - ROCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos