BURGALES MARQUEZ GERMAN
Informe ejecutivo de BURGALES MARQUEZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGALES MARQUEZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUSTOM PROJECT GLOBAL DESIGN SL | Administrador Solidario | 11/10/2023 |
VINCULACIONES DE BURGALES MARQUEZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGALES MARQUEZ GERMAN
Empresa: CUSTOM PROJECT GLOBAL DESIGN SL
Administrador Solidario
- Alonso Puig Jose
- Burgales Marquez German
- Capellades Duran Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45562 , F 60, S 8, H B 491907, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: CUSTOM PROJECT GLOBAL DESIGN SL
Administrador Unico
- Burgales Marquez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45562 , F 60, S 8, H B 491907, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: BEST BARCELONA SHOPPING SL
Administrador Unico
- Burgales Marquez German
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 110, S 8, H B 444882, I/A 3 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: CUSTOM PROJECT GLOBAL DESIGN SL
Administrador Unico
- Burgales Marquez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45562 , F 58, S 8, H B 491907, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08
Empresa: BEST BARCELONA SHOPPING SL
Administrador Unico
- Burgales Marquez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 108, S 8, H B 444882, I/A 1 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Información de BURGALES MARQUEZ GERMAN
Mostramos los datos de BURGALES MARQUEZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGALES MARQUEZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos