BUNN MATTHEW
Informe ejecutivo de BUNN MATTHEW
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUNN MATTHEW
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2018 | 20/08/2020 |
AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES ESPAÑA SL | Consejero | 13/04/2018 | 20/08/2020 |
AG MOBILITY SERVICES ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 22/12/2017 | 22/07/2020 |
AG MOBILITY SERVICES ESPAÑA SL | Consejero | 22/12/2017 | 22/07/2020 |
VINCULACIONES DE BUNN MATTHEW
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUNN MATTHEW
Consejero Delegado Solidario
- Bunn Matthew
Consejero
- Bunn Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 143, S 8, H M 231847, I/A 80 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Empresa: AG MOBILITY SERVICES ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Bunn Matthew
Consejero
- Bunn Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 121, S 8, H M 593285, I/A 10 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Consejero Delegado Solidario
- Bunn Matthew
Consejero
- Bunn Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31954 , F 137, S 8, H M 231847, I/A 69 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: AG MOBILITY SERVICES ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Bunn Matthew
Consejero
- Bunn Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 120, S 8, H M 593285, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Información de BUNN MATTHEW
Mostramos los datos de BUNN MATTHEW que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUNN MATTHEW, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos