BULLON ALEMAN ANA MARIA
Informe ejecutivo de BULLON ALEMAN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BULLON ALEMAN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPECIALVISITSPAIN SL | Administrador Solidario | 09/03/2022 | |
BRITISH SCHOOLS COLEGIOS EN INGLATERRA SL | Apoderado | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE BULLON ALEMAN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BULLON ALEMAN ANA MARIA
Empresa: SPECIALVISITSPAIN SL
Administrador Solidario
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43181 , F 151, S 8, H M 763041, I/A 1 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Apoderado
- Bullon Aleman Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30394 , F 86, S 8, H M 547034, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Administrador Solidario
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30394 , F 86, S 8, H M 547034, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Administrador Solidario
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30394 , F 85, S 8, H M 547034, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Consejero Delegado Solidario
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
Consejero
- Arguelles De Andres Diego
- Arguelles De Andres Marta Maria
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
- De Andres Garcia Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30394 , F 85, S 8, H M 547034, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Consejero Delegado Solidario
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
Consejero
- Arguelles De Andres Diego
- Arguelles De Andres Marta Maria
- Arguelles De Andres Pablo
- Bullon Aleman Ana Maria
- De Andres Garcia Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30394 , F 83, S 8, H M 547034, I/A 1 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Información de BULLON ALEMAN ANA MARIA
Mostramos los datos de BULLON ALEMAN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BULLON ALEMAN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos