BULL INVESTMENT HOLDING LTD
Informe ejecutivo de BULL INVESTMENT HOLDING LTD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BULL INVESTMENT HOLDING LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIQUE GROUP MARBELLA SL | Socio Unico | 02/07/2024 | |
QUEEN ESTEPONA SL | Socio Unico | 28/06/2023 | |
AQUAVUE SL | Socio Unico | 27/12/2022 |
VINCULACIONES DE BULL INVESTMENT HOLDING LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BULL INVESTMENT HOLDING LTD
Empresa: UNIQUE GROUP MARBELLA SL
Socio Único
- Bull Investment Holding Ltd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183010, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-29
Empresa: QUEEN ESTEPONA SL
Nuevo Socio Único
- Bull Investment Holding Ltd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 33, S 8, H MA171349, I/A 2 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-29
Empresa: FROU MARBELLA SL
Nuevo Socio Único
- Bull Investment Holding Ltd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220, L 5127, F 180, S 8, H MA169279, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-29
Información de BULL INVESTMENT HOLDING LTD
Mostramos los datos de BULL INVESTMENT HOLDING LTD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BULL INVESTMENT HOLDING LTD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos