BUJANDA FRUTOS PAULA
Informe ejecutivo de BUJANDA FRUTOS PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUJANDA FRUTOS PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAUSO-K DANCE SL | Socio Unico | 28/12/2023 | |
PAUSO-K DANCE SL | Administrador Unico | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE BUJANDA FRUTOS PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUJANDA FRUTOS PAULA
Empresa: PAUSO-K DANCE SL
Socio Único
- Bujanda Frutos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 117, S 8, H SS 33857, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: PAUSO-K DANCE SL
Administrador Unico
- Bujanda Frutos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 116, S 8, H SS 33857, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
Empresa: PAUSO-K DANCE SL
Administrador Solidario
- Bujanda Frutos Paula
- Carrascoso Garcia Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 116, S 8, H SS 33857, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
Empresa: PAUSO-K DANCE SL
Socio Único
- Bujanda Frutos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 116, S 8, H SS 33857, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-20
Empresa: PAUSO-K DANCE SL
Administrador Solidario
- Bujanda Frutos Paula
- Carrascoso Garcia Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 113, S 8, H SS 33857, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-20
Información de BUJANDA FRUTOS PAULA
Mostramos los datos de BUJANDA FRUTOS PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUJANDA FRUTOS PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos