BUITRAGO RABADAN MANUEL
Informe ejecutivo de BUITRAGO RABADAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUITRAGO RABADAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA RADIO HUERCAL OVERA SRL | Consejero | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
EMPRESA PUBLICA RADIO HUERCAL OVERA SRL | Consejero Delegado | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
EMPRESA PUBLICA RADIO HUERCAL OVERA SRL | Liquidador Solidario | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
EMPRESA PUBLICA RADIO HUERCAL OVERA SRL | Consejero Delegado | 19/08/2011 | 14/08/2020 |
EMPRESA PUBLICA RADIO HUERCAL OVERA SRL | Consejero | 19/08/2011 | 14/08/2020 |
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE HUERCAL OVERA SRL | Consejero Delegado | 11/08/2017 | 27/01/2020 |
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE HUERCAL OVERA SRL | Vicepresidente | 25/08/2016 | 27/01/2020 |
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE HUERCAL OVERA SRL | Consejero | 25/08/2016 | 27/01/2020 |
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE HUERCAL OVERA SRL | Apoderado Mancomunado | 18/08/2011 | 11/08/2017 |
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE HUERCAL OVERA SRL | Consejero Delegado | 18/08/2011 | 25/08/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BUITRAGO RABADAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUITRAGO RABADAN MANUEL
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 189, S 8, H AL 14396, I/A 9 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 189, S 8, H AL 14396, I/A 9 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Gerente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 189, S 8, H AL 14396, I/A 8 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 189, S 8, H AL 14396, I/A 7 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 189, S 8, H AL 14396, I/A 7 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Buitrago Rabadan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 201, S 8, H AL 14398, I/A 18 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 199, S 8, H AL 14398, I/A 13 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-04
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Rabadan Manuel
- Parra Lopez Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 199, S 8, H AL 14398, I/A 13 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-04
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Buitrago Rabadan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 199, S 8, H AL 14398, I/A 12 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
Consejero Delegado
- Buitrago Rabadan Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 199, S 8, H AL 14398, I/A 12 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
VER MAS ACTOS
Información de BUITRAGO RABADAN MANUEL
Mostramos los datos de BUITRAGO RABADAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUITRAGO RABADAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos