BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
Informe ejecutivo de BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FANAIX SL | Administrador Solidario | 01/02/2024 | |
PARAFARMA COLON 40 SL | Socio Unico | 10/10/2011 | |
PARAFARMA COLON 40 SL | Administrador Unico | 10/10/2011 |
VINCULACIONES DE BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
Empresa: FANAIX SL
Administrador Solidario
- Buigues Cuñat Isabel Josefa
- Pascual Buigues Manuel
- Pascual Buigues Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 61, S 8, H V 20349, I/A 18 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: FANAIX SL
Apoderado
- Buigues Cuñat Isabel Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 59, S 8, H V 20349, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-46
Empresa: FANAIX SL
Apoderado
- Buigues Cuñat Isabel Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395, L 1707, F 59, S 8, H V 20349, I/A 11 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-46
Empresa: PARAFARMA COLON 40 SL
Administrador Unico
- Buigues Cuñat Isabel Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382, L 6664, F 88, S 8, H V 145513, I/A 1 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-46
Empresa: PARAFARMA COLON 40 SL
Socio Único
- Buigues Cuñat Isabel Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382, L 6664, F 88, S 8, H V 145513, I/A 1 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-46
Información de BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA
Mostramos los datos de BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUIGUES CUÑAT ISABEL JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos