BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
Informe ejecutivo de BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL | Socio Unico | 17/07/2012 | |
DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | |
DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL | Apoderado | 10/08/2010 | |
PERCOLETO SL | Administrador Mancomunado | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Buick Douglas Fairbanks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 42, S 8, H MA103819, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Buick Douglas Fairbanks
- Kaabouni Mimoun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 42, S 8, H MA103819, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Socio Único
- Buick Douglas Fairbanks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 42, S 8, H MA103819, I/A 6 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Buick Douglas Fairbanks
- Kaabouni Mimoun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 42, S 8, H MA103819, I/A 5 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-29
Empresa: FLASHDY COSTA DEL SOL SL
Liquidador
- Buick Douglas Fairbanks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 47, S 8, H MA103820, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Buick Douglas Fairbanks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 41, S 8, H MA103819, I/A 3 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Administrador Mancomunado
- Aguera Herz Tomas Francisco
- Buick Douglas Fairbanks
- Kaabouni Mimoun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 41, S 8, H MA103819, I/A 2 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-29
Empresa: DAMAFLAS COSTA DEL SOL SL
Administrador Mancomunado
- Aguera Herz Tomas Francisco
- Buick Douglas Fairbanks
- Kaabouni Mimoun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717, L 3625, F 39, S 8, H MA103819, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Empresa: PERCOLETO SL
Administrador Mancomunado
- Buick Douglas Fairbanks
- Vangioni Sanchez-arnau Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 153, S 8, H MA100444, I/A 1 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-29
Información de BUICK DOUGLAS FAIRBANKS
Mostramos los datos de BUICK DOUGLAS FAIRBANKS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUICK DOUGLAS FAIRBANKS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos