BUGATTI VALENTINO LIONELLO
Informe ejecutivo de BUGATTI VALENTINO LIONELLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUGATTI VALENTINO LIONELLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPFLYTECH EUROPE SL | Administrador Unico | 22/05/2018 | |
LA CALA SHOPS SL | Apoderado | 26/01/2011 | |
LA CALA HILLS PROPERTY AND GOLF SL | Apoderado | 26/01/2011 | |
LOMAS DEL GOLF SA | Administrador Solidario | 26/10/2010 | |
SEVEN HILLS SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | |
HOSTAL EASO SA | Apoderado | 12/05/2010 | |
LOCALIZADORES EUROPA SL | Administrador Solidario | 19/05/2009 |
VINCULACIONES DE BUGATTI VALENTINO LIONELLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUGATTI VALENTINO LIONELLO
Empresa: GALILEO SATELLITE CONTROL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 4386, F 56, S 8, H MA112678, I/A 8 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-29
Empresa: TOPFLYTECH EUROPE SL
Administrador Unico
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5734, L 4641, F 65, S 8, H MA145331, I/A 1 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-29
Empresa: GALILEO SATELLITE CONTROL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4984, L 3891, F 53, S 8, H MA112678, I/A 2 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-29
Empresa: LOMAS DEL GOLF SA
Administrador Solidario
- Bugatti Valentino Lionello
- Zupancich Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 242, F 61, S 8, H MA 9691, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-29
Empresa: GARDIE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Bugatti Valentino Lionello
- Giordana Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774, L 1687, F 207, S 8, H MA 48529, I/A 6 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-29
Administrador Unico
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4984, L 3891, F 50, S 8, H MA112678, I/A 1 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-29
Empresa: GARDIE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Bugatti Valentino Lionello
- Giordana Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774, L 1687, F 206, S 8, H MA 48529, I/A 4 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: LA CALA HILLS PROPERTY AND GOLF SL
Apoderado
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4008, L 2919, F 4, S 8, H MA 82989, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: LA CALA SHOPS SL
Apoderado
- Bugatti Valentino Lionello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707, L 2618, F 222, S 8, H MA 74516, I/A 3 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: LOMAS DEL GOLF SA
Administrador Solidario
- Bugatti Valentino Lionello
- Zupancich Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329, L 242, F 60, S 8, H MA 9691, I/A 6 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
VER MAS ACTOS
Información de BUGATTI VALENTINO LIONELLO
Mostramos los datos de BUGATTI VALENTINO LIONELLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUGATTI VALENTINO LIONELLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos