BUFORT CAMINO ANTONIO
Informe ejecutivo de BUFORT CAMINO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUFORT CAMINO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFORT URBANA SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2024 | |
HARINAS CLOQUELL SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | |
EXPLOTACIONES MUTXAMEL SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2018 |
VINCULACIONES DE BUFORT CAMINO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUFORT CAMINO ANTONIO
Empresa: BUFORT URBANA SL
Administrador Mancomunado
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F , S , H A 103200, I/A 9 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-03
Empresa: BUFORT URBANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Consejero
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Presidente
Secretario
- Bufort Camino Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F , S , H A 103200, I/A 9 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-03
Empresa: BUFORT URBANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 159, S 8, H A 103200, I/A 8 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-03
Empresa: BUFORT URBANA SL
Consejero
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Presidente
Secretario
- Bufort Camino Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 159, S 8, H A 103200, I/A 7 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-03
Empresa: BUFORT URBANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Jose Luis
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 159, S 8, H A 103200, I/A 7 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-03
Empresa: HARINAS CLOQUELL SL
Administrador Solidario
- Bufort Camino Antonio
- Rodriguez Lopez Maria-encina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 174, S 8, H A 19132, I/A 21 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: HARINAS CLOQUELL SL
Administrador Unico
- Bufort Camino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 174, S 8, H A 19132, I/A 21 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: NAVES RIODEL SL
Administrador Mancomunado
- Bufort Camino Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 114, S 8, H A 107138, I/A 4 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-03
Empresa: EXPLOTACIONES MUTXAMEL SL
Administrador Mancomunado
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Hernandez Francisco Jose
- Bufort Sempere Matarredona Alfredo
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 201, S 8, H A 61419, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-03
Empresa: EXPLOTACIONES MUTXAMEL SL
Administrador Solidario
- Bufort Camino Antonio
- Bufort Sempere Matarredona Alfredo
- Carrasco Bufort Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 201, S 8, H A 61419, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-03
VER MAS ACTOS
Información de BUFORT CAMINO ANTONIO
Mostramos los datos de BUFORT CAMINO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUFORT CAMINO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos