BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIREIN SA | Consejero | 17/12/2012 | 26/12/2012 |
FIREIN SA | Liquidador Solidario | 26/12/2012 | 26/12/2012 |
LOGIC GOODS SA | Apoderado | 09/11/2012 | |
EUROQUIMICA PAINTS SA | Apoderado | 11/04/2011 | |
EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS SA | Apoderado | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: FIREIN SA
Liquidador Solidario
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Codina Campaña Joan Carles
- Poll Barbera Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16621 , F 6, S 8, H M 283430, I/A 5 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: FIREIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Codina Campaña Joan Carles
- Poll Barbera Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16621 , F 6, S 8, H M 283430, I/A 5 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: FIREIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Codina Campaña Joan Carles
- Poll Barbera Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16621 , F 5, S 8, H M 283430, I/A 4 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: FIREIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Codina Zapater Xavier
- Poll Barbera Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16621 , F 5, S 8, H M 283430, I/A 4 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: LOGIC GOODS SA
Apoderado
- Bufi Planas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 197, S 8, H B 83718, I/A 31 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Empresa: EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS SA
Apoderado
- Alsina Piera Ana Maria
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Echeverria Arrizurieta Maria Teresa
- Poll Barbara Ramon
- Velasco Cordovilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 146, S 8, H B 116348, I/A 94 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
Empresa: EUROQUIMICA PAINTS SA
Apoderado
- Alsina Piera Ana Maria
- Bufi Planas Maria Del Carmen
- Chica Molina Pedro Antonio
- Piñol Tomas Pere
- Poll Barbara Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 166, S 8, H B 71034, I/A 38 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Información de BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUFI PLANAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos