BUFI GUTIERREZ MARGARITA
Informe ejecutivo de BUFI GUTIERREZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BUFI GUTIERREZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTUM SUPERNOVA TECH SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2024 | |
CONEXIONES TURISTICAS FUERTEVENTURA SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
OSA BELLE TRAVEL SL | Socio Unico | 22/03/2024 | |
OSA BELLE TRAVEL SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
EONF MEDIA SL | Administrador Unico | 21/12/2023 | |
FIMAX ADMINISTRACIONES SL | Apoderado | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE BUFI GUTIERREZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUFI GUTIERREZ MARGARITA
Empresa: QUANTUM SUPERNOVA TECH SL
Administrador Mancomunado
- Bufi Gutierrez Margarita
- Muñoz Robles Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IF 9780, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-35
Apoderado Solidario
- Bufi Gutierrez Margarita
- Calle Riera Yolanda Estefania
- Gonzalez Armas Domingo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 113, S 8, H IF 6944, I/A 5 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-35
Empresa: OSA BELLE TRAVEL SL
Administrador Unico
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 162, S 8, H IF 9724, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-35
Empresa: OSA BELLE TRAVEL SL
Socio Único
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 162, S 8, H IF 9724, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-35
Empresa: EONF MEDIA SL
Administrador Unico
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 59, S 8, H IF 9635, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-35
Empresa: FIMAX ADMINISTRACIONES SL
Apoderado
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 199, S 8, H IF 6431, I/A 4 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-35
Empresa: PROYECTOS MARFUERT SL
Administrador Unico
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 105, S 8, H IF 4879, I/A 2 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-35
Empresa: GRUPO ARIFUER SL
Administrador Unico
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 54, S 8, H IL 9236, I/A 3 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-35
Empresa: MEDIA SERVICES SOLUCAN SL
Administrador Unico
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 165, S 8, H IF 6312, I/A 3 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-35
Empresa: INVERSIONES LOMAFUERT SL
Apoderado
- Bufi Gutierrez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 12, S 8, H IL 9324, I/A 4 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-35
VER MAS ACTOS
Información de BUFI GUTIERREZ MARGARITA
Mostramos los datos de BUFI GUTIERREZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUFI GUTIERREZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos