BUENO VERA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de BUENO VERA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUENO VERA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS ASISTENCIALES HISPANIA SL | Administrador Unico | 26/05/2020 | |
PATRIMONIAL BUENO GUZMAN SL | Administrador Solidario | 25/06/2018 | |
BUENO VERA SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | |
BUENO VERA SL | Apoderado | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE BUENO VERA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO VERA JUAN LUIS
Empresa: SERVICIOS ASISTENCIALES HISPANIA SL
Administrador Unico
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 225, S 8, H CO 15894, I/A 26 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-14
Empresa: PATRIMONIAL BUENO GUZMAN SL
Administrador Solidario
- Bueno Guzman Angelita
- Bueno Guzman Maria Del Pilar
- Bueno Guzman Maria Inmaculada
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 160, S 8, H TO 40702, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-45
Empresa: SERVICIOS ASISTENCIALES HISPANIA SL
Administrador Unico
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 222, S 8, H CO 15894, I/A 20 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-14
Empresa: BUENO VERA SL
Administrador Unico
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 214, S 8, H TO 8775, I/A 8 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-45
Empresa: SERVICIOS ASISTENCIALES HISPANIA SL
Administrador Unico
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 221, S 8, H CO 15894, I/A 18 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-14
Empresa: BUENO VERA SL
Apoderado
- Bueno Vera Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 213, S 8, H TO 8775, I/A 6 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-45
Información de BUENO VERA JUAN LUIS
Mostramos los datos de BUENO VERA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO VERA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos